Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Stæhr Johansen | 01.10.1994 | 14.05.2007 | direktion |
Tom-Ayn Ipsen | 29.12.1987 | 01.10.1994 | direktion |
Michael Hardinger | 29.12.1987 | 30.12.1992 | direktion |
Ole Westphal Stephensen | 29.12.1987 | 16.07.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jørgen Stæhr Johansen | 01.10.1994 | 14.05.2007 | bestyrelse |
Knud Ebbe Christensen | 01.10.1994 | 14.05.2007 | bestyrelse |
Palle Hemicke | 29.12.1987 | 14.05.2007 | formand |
Tom-Ayn Ipsen | 29.12.1987 | 01.10.1994 | bestyrelse |
Svend Thorn | 29.12.1987 | 01.10.1994 | formand |
Michael Rostock | 29.12.1987 | 30.12.1992 | bestyrelse |
Rasmus Kristian Schwenger | 29.12.1987 | 30.12.1992 | bestyrelse |
Michael Hardinger | 29.12.1987 | 30.12.1992 | bestyrelse |
Jarl Friis-Mikkelsen | 29.12.1987 | 16.07.1991 | bestyrelse |
Ole Westphal Stephensen | 29.12.1987 | 16.07.1991 | bestyrelse |
Ehlers Friis-Mikkelsen | 29.12.1987 | 16.07.1991 | bestyrelse |