Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1991-01-16 fjernes Navne: FISKEHUSET SCHWARTZ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ordrup Jagtvej 52, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Direktion: Wendry Julius Dreier (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Revisor: Reg. revisor Niels Jørner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-13 tilføjes Navne: FISKEHUSET SCHWARTZ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-12 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1528 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-12 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-12 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to direktører i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-17 tilføjes Vedtægter: 1988-03-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ordrup Jagtvej 52, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1528 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Reg. revisor Niels Jørner (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)