Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-08-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Elmevej 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-31 fjernes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 19/12 1987 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-31 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 fjernes Revisor: Carsten Eg Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 fjernes Stiftere: Susanne Skou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-31 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-01 fjernes Direktion: Susanne Skou (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-04-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-29 fjernes Revisor: ApS ERINETTE FINANS & TRADING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-11-25 tilføjes Revisor: Carsten Eg Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, investeringsvirksomhed og anden efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-30 tilføjes Vedtægter: 1993-10-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Elmevej 2, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-19 tilføjes Direktion: Susanne Skou (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-19 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-19 tilføjes Navne: ANPARTSSELSKABET AF 19/12 1987 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-19 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-19 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-19 tilføjes Revisor: ApS ERINETTE FINANS & TRADING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-19 tilføjes Stiftere: Susanne Skou (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)