Stiftere | Status | Dato |
---|---|---|
Birgitte Heinrich Ladehoff Levin | 15.12.1987 | |
Helge Hassel | 15.12.1987 | |
John Ladehoff Levin | 15.12.1987 |
Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Boris Christoffer Ladehoff Levin | 21.04.1997 | 14.06.2017 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Philip Ladehoff Levin | 21.04.1997 | 14.06.2017 | 10,00-14,99% | 10,00 % |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
COPENHAGEN INVESTOR A/S (CVR 73348811) | OPLØSTEFTERFUSION | 15.06.2017 | 16.04.2018 | 90,00-99,99% | 90,00-99,99% |
COPENHAGEN INVESTOR A/S (CVR 73348811) | OPLØSTEFTERFUSION | 28.10.2014 | 14.06.2017 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |