Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hjemmeside | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Bestyrelse | Ejerskaber | xbrl | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hvidhvask | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2021-11-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Frode Jakobsens Plads 4, 2., 2720 Vanløse (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Direktion: Flemming Holberg Fenger (direktør) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Hjemmeside: www.holbergfenger.dk (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Kontaktoplysninger: info@holbergfenger.dk (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Legale ejere: Holberg Fenger Administration ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Navne: Holberg Fenger Invest ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-18 tilføjes Navne: Holberg Fenger Invest ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-17 fjernes Navne: HOLBERG FENGER INVEST A/S (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-29 fjernes Reelle ejere: Flemming Holberg Fenger (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-18 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-17 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2021-11-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-18 tilføjes Vedtægter: 2021-11-18 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2021-11-18 fjernes Bestyrelse: Steen Hundevad Knudsen (formand) (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2018-05-18 sletter virksomheden Ejerskaber: Hjørnestenen ApS. (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-07-03 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-01-16 tilføjes Hjemmeside: www.holbergfenger.dk (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-01-16 tilføjes Kontaktoplysninger: info@holbergfenger.dk (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2020-01-15 fjernes Kontaktoplysninger: hfgruppen@hfgruppen.dk (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2019-12-30 fjernes Direktion: Thomas Kofoed Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2019-10-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-07-08 tilføjes Bestyrelse: Bente Overgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2019-07-02 fjernes Bestyrelse: Bjarne Lynge Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-05 fjernes Bestyrelse: Jan Kvolbæk Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-10-20 tilføjes Revisor: AAEN & CO. STATSAUTORISEREDE REVISORER P/S (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2017-10-20 fjernes Revisor: Peter Korsgaard Gøbel (offentliggjort 2017-10-20)
Den 2017-10-22 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-08-23 tilføjes Direktion: Flemming Holberg Fenger (direktør) (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-15 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Lynge Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-07-03)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2016-01-15 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-28 tilføjes Direktion: Thomas Kofoed Hansen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-12-30)
Den 2015-10-28 fjernes Direktion: Bo Rigmond Sattrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2015-10-23 tilføjes Bestyrelse: Jan Kvolbæk Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-05)
Den 2015-10-23 fjernes Bestyrelse: Jesper Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-10 tilføjes Bestyrelse: Niels Troen (formand) (offentliggjort 2015-10-23)
Den 2015-07-10 fjernes Bestyrelse: Steen Parsholt (formand) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-07-09 fjernes Bestyrelse: Niels Troen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frode Jakobsens Plads 4, 2., 2720 Vanløse (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2015-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vanløse Torv 1, 1., 2720 Vanløse (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-02-26 fjernes Bestyrelse: Frantz Sigersted-Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-01 tilføjes Bestyrelse: Frantz Sigersted-Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-03-13)
Den 2014-12-01 fjernes Bestyrelse: Mads Ole Krage (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-01 tilføjes Direktion: Bo Rigmond Sattrup (adm. dir) (offentliggjort 2015-10-28)
Den 2013-11-30 fjernes Direktion: Mikael Heé (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-22 tilføjes Bestyrelse: Steen Parsholt (formand) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2013-10-22 fjernes Bestyrelse: Torben Schøn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-09-10 tilføjes Bestyrelse: Lars Rabe Tønnesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 fjernes Bestyrelse: Brian Holberg Fenger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 tilføjes Direktion: Mikael Heé (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-10 fjernes Direktion: Christina Holberg Fenger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-23 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive formueforvaltning, handel, fabrikation og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2012-04-23 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med en direktør, af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2012-04-23 tilføjes Vedtægter: 2012-04-23 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-03-13 tilføjes Bestyrelse: Torben Schøn (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 fjernes Bestyrelse: Flemming Holberg Fenger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 tilføjes Direktion: Christina Holberg Fenger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-13 fjernes Direktion: Flemming Holberg Fenger (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vanløse Torv 1, 1., 2720 Vanløse (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2012-03-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Frode Jakobsens Plads 4, 5., 2720 Vanløse (offentliggjort 2007-01-19)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: hfgruppen@hfgruppen.dk (offentliggjort 2020-01-16)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2021-11-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frode Jakobsens Plads 4, 5., 2720 Vanløse (offentliggjort 2007-01-19)
Den 2007-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosehøjvej 7, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2004-01-29)
Den 2004-01-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosehøjvej 7, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2004-01-29)
Den 2004-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollandsvej 5, 1., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-22 tilføjes Bestyrelse: Christina Holberg Fenger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-22 fjernes Bestyrelse: Rosmarie Nordstrøm Vestbæk Andresen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-04 fjernes Bestyrelse: Erik Holberg Fenger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-01 tilføjes Bestyrelse: Brian Holberg Fenger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-11-30)
Den 1997-03-14 tilføjes Navne: HOLBERG FENGER INVEST A/S (offentliggjort 2021-11-18)
Den 1997-03-13 fjernes Navne: HELBORG IV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-03-13 tilføjes Bestyrelse: Erik Holberg Fenger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-13 tilføjes Kapital (Kapital): 1.700.000,00 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 1997-03-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2021-11-30)
Den 1997-03-13 tilføjes Legale ejere: Holberg Fenger Administration ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 1997-03-13 tilføjes Reelle ejere: Flemming Holberg Fenger (offentliggjort 2021-11-30)
Den 1994-02-15 tilføjes Navne: HELBORG IV ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-14 fjernes Navne: STRANDMARKENS INVESTERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-02-14 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-02-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-24 tilføjes Revisor: Peter Korsgaard Gøbel (offentliggjort 2017-10-20)
Den 1992-08-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-28 tilføjes Navne: STRANDMARKENS INVESTERINGSSELSKAB ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-05-27 fjernes Navne: ASX 12944 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-05-27 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-27 fjernes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-08 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollandsvej 5, 1., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-01 tilføjes Bestyrelse: Flemming Holberg Fenger (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-06-30 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 1988-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1988-01-01 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 1988-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1988-01-01 tilføjes Navne: ASX 12944 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 1988-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2021-11-30)
Den 1988-01-01 tilføjes Revisor: AFV AF 19. OKTOBER 1992 A/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2021-11-30)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2021-11-18)
Den 1988-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2021-11-30)