Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Kapital | Vedtægter | Bestyrelse | ||||
Tegningsregel | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Reelle ejere | Hovedbranche | Revisor | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Formål | Kontaktoplysninger | ||||
Legale ejere | Navne | Kapitalvaluta | Beliggenhedsadresse | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.010.000,00 (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-26 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-12-26 tilføjes Vedtægter: 2023-12-26 (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2023-05-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-11 tilføjes Bestyrelse: Jens Spaabæk Salling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 fjernes Bestyrelse: Torkild Lundsby Salling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og et medlem af bestyrelsen i forening eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-11-11 tilføjes Vedtægter: 2020-11-11 (offentliggjort 2024-01-02)
Den 2020-11-01 tilføjes Direktion: Bjarne Ravn Sørensen (adm. dir.) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-10-31 fjernes Direktion: Torkild Lundsby Salling (direktør) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2020-05-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-21 tilføjes Bestyrelse: Torkild Lundsby Salling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2019-11-20 fjernes Bestyrelse: Michael Gregers Mortensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-11-21 tilføjes Direktion: Torkild Lundsby Salling (direktør) (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2019-11-21 fjernes Direktion: Lars Bugge (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-09-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af Direktøren eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2018-09-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren sammen med 1 bestyrelsesmedlem eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-09-07 tilføjes Vedtægter: 2018-09-07 (offentliggjort 2020-11-11)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 tilføjes Vedtægter: 2018-06-01 (offentliggjort 2018-09-19)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-18)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-01 tilføjes Bestyrelse: Torkild Lundsby Salling (formand) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-03-01 tilføjes Direktion: Lars Bugge (adm. dir.) (offentliggjort 2019-11-25)
Den 2018-03-01 fjernes Direktion: Torkild Lundsby Salling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-03-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-02-28 fjernes Bestyrelse: Torkild Lundsby Salling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-02-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Bugge (formand) (offentliggjort 2018-03-02)
Den 2017-02-03 fjernes Bestyrelse: Karen Kathrine Spaabæk Salling (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-02-03 tilføjes Vedtægter: 2017-02-03 (offentliggjort 2018-09-05)
Den 2017-02-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-21)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-18)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-12-18 tilføjes Reelle ejere: Jens Spaabæk Salling, Lise Spaabæk Salling Stokkebro (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2014-10-17 tilføjes Bestyrelse: Jens Spaabæk Salling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-10-17 fjernes Bestyrelse: Jens Peter Ilkjær Thorsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2014-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af metalforarbejdende værktøjsmaskiner (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af hydraulisk udstyr (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-07-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-07-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2011-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2011-10-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel med maskiner og udstyr (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-09-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren alene eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2011-09-30 tilføjes Vedtægter: 2011-09-30 (offentliggjort 2017-02-07)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-02-22 tilføjes Bestyrelse: Karen Kathrine Spaabæk Salling (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-22 fjernes Bestyrelse: Kaj Taidal (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-04 tilføjes Direktion: Torkild Lundsby Salling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-04 fjernes Direktion: Lars Ole Olsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2010-03-04 tilføjes Kontaktoplysninger: info@hydraulico.com (offentliggjort 2010-03-04)
Den 2010-02-24 fjernes Bestyrelse: Niels Hykkelbjerg Graversen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-23 tilføjes Bestyrelse: Erik Aagaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-23 fjernes Bestyrelse: Erik Aagaard (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-02-23 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-02-23 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2009-01-01 tilføjes Direktion: Lars Ole Olsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-01-01 fjernes Direktion: Torkild Lundsby Salling (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af hydraulisk udstyr (offentliggjort 2015-02-11)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-08-10 tilføjes Legale ejere: HYDRAULICO TECH A/S (offentliggjort 2015-02-20)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-02 tilføjes Bestyrelse: Kaj Taidal (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-07 tilføjes Bestyrelse: Erik Aagaard (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-02-07 fjernes Bestyrelse: Knud Verner Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-12 fjernes Direktion: Frits Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-01-01 tilføjes Direktion: Frits Dahl (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-29 tilføjes Bestyrelse: Jens Garau (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-10 fjernes Bestyrelse: Finn Kongsmark Flanding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-02-28 tilføjes Bestyrelse: Finn Kongsmark Flanding (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-11-30 fjernes Bestyrelse: Aage Poulsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-03-28 tilføjes Navne: HYDRAULICO A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-03-27 fjernes Navne: HYDRAULICO INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-08-09 fjernes Revisor: PARTNER CONSULT A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1994-06-22 tilføjes Bestyrelse: Knud Verner Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-06-22 fjernes Bestyrelse: Mogens Slot Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-05-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2024-01-02)
Den 1991-05-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1991-05-31 fjernes Bestyrelse: Kai Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-05-02 fjernes Bestyrelse: Karen Kathrine Spaabæk Salling (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-07-14 tilføjes Navne: HYDRAULICO INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-07-13 fjernes Navne: ASX 12977 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-07-13 fjernes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-07-13 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-07-13 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1987-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1987-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1987-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådhusgade 87, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-01 tilføjes Binavne: DANISH PRESS SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1987-12-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-09-30 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1987-12-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af hydrauliske og pneumatiske maskiner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-01 tilføjes Navne: ASX 12977 A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-01 tilføjes Reelle ejere: Torkild Lundsby Salling (offentliggjort 2018-12-22)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1987-12-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)