Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-06-25 fjernes Navne: ANDERS LAURSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Solfang 3, 7160 Tørring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 fjernes Bestyrelse: Anders Mathias Laursen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 fjernes Direktion: Anders Mathias Laursen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen, en direktør eller den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-09-26 tilføjes Vedtægter: 1989-09-26 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-13 tilføjes Navne: ANDERS LAURSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-12 fjernes Navne: ASX 12968 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-12 fjernes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-12 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-12 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solfang 3, 7160 Tørring (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Navne: ASX 12968 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)