Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-04-29 fjernes Binavne: MÅNEDSMAGASINET ERHVERV/DANMARK A/S, DANSKE ERHVERVSMAGASINER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-29 fjernes Navne: ALLAN NICOLAISEN STUDIO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 59, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-24 fjernes Bestyrelse: Mette Risting Olsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-24 fjernes Direktion: Allan Valter Nicolaisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-24 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-24 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-24 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-02-25 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-29 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Fritjof Dittmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udgive publikationer til erhvervsvirksomheder i Danmark og udlandet samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed, herunder marketing (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 tilføjes Vedtægter: 1992-05-05 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-15 tilføjes Navne: ALLAN NICOLAISEN STUDIO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-14 fjernes Navne: FORLAGET MÅNEDSMAGASINET ERHVERV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-14 fjernes Bestyrelse: Erik Bonnich Krog (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-14 fjernes Direktion: Erik Bonnich Krog (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Bestyrelse: Ben Beilin (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-16 fjernes Direktion: Ann Lis Risting Nicolaisen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-11 tilføjes Navne: FORLAGET MÅNEDSMAGASINET ERHVERV A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-10 fjernes Navne: DANSKE ERHVERVSMAGASINER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-10 fjernes Bestyrelse: Ulf Jan Claus Amneus (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-10 fjernes Direktion: Georg Falktoft (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-07 tilføjes Navne: DANSKE ERHVERVSMAGASINER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-06 fjernes Navne: ASX 12961 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-06 fjernes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-06 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-06 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thorsgade 59, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Binavne: MÅNEDSMAGASINET ERHVERV/DANMARK A/S, DANSKE ERHVERVSMAGASINER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Navne: ASX 12961 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Revisionsfirmaet Fritjof Dittmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)