Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Bestyrelse | Binavne | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-06-01 fjernes Navne: ApS BMOK 43 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Dalslugten 1, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 fjernes Revisor: Niels Trærup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 fjernes Stiftere: Ole Jensen, Martin Lauritzen, Kristen Schmidt Trærup, Bo Leif Tingbjerg Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-29 fjernes Direktion: Axel Wejse Lodberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-09 tilføjes Navne: ApS BMOK 43 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-08 fjernes Navne: E.H. TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-08 fjernes Bestyrelse: Axel Wejse Lodberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-08 fjernes Binavne: ERNST HANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-08-08 fjernes Direktion: Ernst Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel med køb og salg af fast ejendom, financiering og entreprenørvirksomhed samt en efter direktionens skøn beslægtet form for virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-10 tilføjes Vedtægter: 1991-07-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-02-14 fjernes Binavne: BRØNDERSLEV MIDTBY ApS, BOLIG-BYG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-27 tilføjes Navne: E.H. TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 fjernes Navne: ERNST HANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-26 fjernes Binavne: E.H. TOTALENTREPRISE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-01-20 fjernes Revisor: BSH INVEST AF 1/5 2004 GRENAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-04 tilføjes Navne: ERNST HANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 fjernes Navne: ApS BMOK 43 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 fjernes Direktion: Ole Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-11-03 fjernes Revisor: BSH INVEST AF 1/5 2004 GRENAA A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dalslugten 1, 8400 Ebeltoft (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Bestyrelse: Axel Wejse Lodberg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Binavne: E.H. TOTALENTREPRISE ApS, BRØNDERSLEV MIDTBY ApS, BOLIG-BYG ApS, ERNST HANSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Direktion: Ole Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Navne: ApS BMOK 43 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Revisor: BSH INVEST AF 1/5 2004 GRENAA A/S, BSH INVEST AF 1/5 2004 GRENAA A/S, Niels Trærup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Stiftere: Ole Jensen, Martin Lauritzen, Kristen Schmidt Trærup, Bo Leif Tingbjerg Pedersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)