Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Eva Fokdal | 02.08.2013 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inge Franck Fokdal | 20.07.2004 | 02.08.2013 | direktør |
Hugo Fokdal | 20.06.1987 | 20.07.2004 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mads Fokdal Christiansen | 26.10.2023 | formand |
Peter Gorm Christiansen | 20.07.2004 | bestyrelsesmedlem |
Eva Fokdal | 20.06.1987 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Inge Franck Fokdal | 02.08.2013 | 26.10.2023 | formand |
Mads Fokdal Christiansen | 27.05.2007 | 07.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Hugo Fokdal | 20.06.1987 | 20.07.2004 | bestyrelsesmedlem |