Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Winde Kjellerup | 27.11.1987 | 06.05.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mettelene Randholm | 27.11.1987 | 06.05.1991 | bestyrelse |
Niels Winde Kjellerup | 27.11.1987 | 06.05.1991 | bestyrelse |
Jesper Ole Lundgren | 27.11.1987 | 06.05.1991 | formand |
Gunnar Aass | 27.11.1987 | 30.03.1990 | bestyrelse |
Jens Jørgen Gents | 27.11.1987 | 30.03.1990 | bestyrelse |
Ivar Jellinggaard | 27.11.1987 | 16.02.1990 | bestyrelse |
Jacob Kjellerup | 27.11.1987 | 16.02.1990 | bestyrelse |