Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-01-10 fjernes Navne: BLOMSTER DISCOUNT AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestermarksvej 33, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 fjernes Revisor: ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 30.03.1995 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-01-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-04 fjernes Direktion: Inger Marie Revsbech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, køb og salg af blomster m.v. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-03 tilføjes Vedtægter: 1993-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-11 tilføjes Navne: BLOMSTER DISCOUNT AALBORG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Navne: I.A. INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Direktion: Ian Allan Dargue (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-03-10 fjernes Revisor: Hans Borch Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-03-21 fjernes Revisor: Reg. revisor Kent Veng Kristiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-27 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-06 tilføjes Navne: I.A. INVEST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 fjernes Navne: ASX 12790 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-05 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestermarksvej 33, 9320 Hjallerup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ASX 12790 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, Reg. revisor Kent Veng Kristiansen, Hans Borch Christiansen, ADMINISTRATIONSSELSKABET AF 30.03.1995 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)