Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Bestyrelse | Revisor |
Den 2004-06-18 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 44, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-18 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-18 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-18 fjernes Navne: FINANCIAL SERVICES ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-06-18 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-18 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-18 fjernes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-18 fjernes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-18 fjernes Stiftere: Niels Erik Westen-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-06-18 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 fjernes Direktion: Erik de Fønss (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-29 tilføjes Navne: FINANCIAL SERVICES ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-28 fjernes Navne: FINANCIAL SERVICES A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-01-29 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-28 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering m.v og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 tilføjes Vedtægter: 2002-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-20 fjernes Bestyrelse: Erik de Fønss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-05-13 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-05-12 fjernes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-07-02 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-07-01 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-31 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-05-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-20 tilføjes Bestyrelse: Erik de Fønss (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-02-20 fjernes Bestyrelse: Knud Harbos-Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-02-20 tilføjes Direktion: Erik de Fønss (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-02-20 fjernes Direktion: Knud Harbos-Larsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-03-02 fjernes Bestyrelse: Martin Grome (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-08-27 fjernes Direktion: Gorm Peter Gorel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-29 tilføjes Navne: FINANCIAL SERVICES A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-28 fjernes Navne: VGH NR. 490 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-06-28 tilføjes Kapital (Kapital): 800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 fjernes Direktion: Niels Erik Westen-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-06-28 fjernes Revisor: Svend Gerlif, Svend Gerlif (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-28 fjernes Stiftere: Niels Erik Westen-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-11 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jernbanegade 44, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-09 tilføjes Bestyrelse: Martin Grome (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-09 tilføjes Direktion: Niels Erik Westen-Jensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-09 tilføjes Hovedbranche: Anden servicevirksomhed i forbindelse med pengeinstitutter og finansieringsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-09 tilføjes Navne: VGH NR. 490 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-09 tilføjes Regnskabs år: --08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-09 tilføjes Regnskabs år: --09-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-09 tilføjes Revisor: Svend Gerlif, Svend Gerlif (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-09 tilføjes Stiftere: Niels Erik Westen-Jensen, Niels Erik Westen-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)