Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørn Bro Larsen | 01.12.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Hildebrandt Jensen | 25.10.1999 | 11.10.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Carsten Kultoft Lorentsen | 11.05.1999 | 11.10.2000 | bestyrelse |
Willy Jespersen Friis | 31.03.1998 | 11.04.2007 | formand |
Niels Christian Andersen | 31.03.1998 | 11.04.2007 | næstformand |
Jørn Bro Larsen | 01.12.1987 | 11.04.2007 | bestyrelse |
Bjarne Hildebrandt Jensen | 01.12.1987 | 11.04.2007 | bestyrelse |
Henrik Kollerup Bak | 01.12.1987 | 11.05.1999 | bestyrelse |
Claus Thurø Brandt Andersen | 01.12.1987 | 31.03.1998 | bestyrelse |
Erik Kristian Andersen | 01.12.1987 | 31.03.1998 | formand |