Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Årsbeskæftigelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2003-12-02 fjernes Binavne: PLANTEKNIK A/S, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA, ABILDGAARD & MØLLER KRISTENSEN A/S, AB EURO-TEC, AKTIENGESELLSCHAFT BERATENDE DIPLOMINGENIEURE - DÄNEMARK A/S, AB EURO-TEC LTD., CONSULTING ENGINEERS DENMARK A/S, AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørrebro 11, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 fjernes Kontaktoplysninger: birkboe@post5.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-11-27 fjernes Navne: BIRK & BOE A/S. RÅDGIVENDE INGENIØRER (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2003-11-27 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Stiftere: Peter Møller Kristensen, Jens Abildgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 fjernes Bestyrelse: Hans Kirk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 fjernes Direktion: Peter Heerwagen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-06-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-31 fjernes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-04 fjernes Binavne: AB AURO-TEC, AKTIENSGESELLSCHAFT BERATENDE DIPLOMINGENIEURE - DANEMARK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-13 tilføjes Vedtægter: 2001-12-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-25 tilføjes Revisor: ANDERSEN STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-25 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-09 tilføjes Bestyrelse: Hans Kirk (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 fjernes Bestyrelse: Bent Juul Sørensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-09 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-08 tilføjes Bestyrelse: Mona Vinter Christiansen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-09-08 fjernes Bestyrelse: Per Møller (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: birkboe@post5.tele.dk (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1999-03-24 fjernes Bestyrelse: Per Lønborg Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-10-09 tilføjes Bestyrelse: Peder Bønnelycke (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-09 fjernes Bestyrelse: Peter Heerwagen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-02 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-10-02 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-29 fjernes Bestyrelse: Peter Møller Kristensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-23 fjernes Bestyrelse: Alfred Løchte Birk (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-03 tilføjes Bestyrelse: Henning Jensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-10-03 fjernes Bestyrelse: Carl Johan Sørensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-04 tilføjes Bestyrelse: Carl Johan Sørensen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-14 tilføjes Bestyrelse: Solveig Irena Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-08-14 fjernes Bestyrelse: Arne Povlsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-27 tilføjes Navne: BIRK & BOE A/S. RÅDGIVENDE INGENIØRER (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-26 fjernes Navne: BIRK & BOE A/S, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-10-26 fjernes Bestyrelse: Arne Povlsen (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-10-26 fjernes Direktion: Kim Bengtsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-20 fjernes Direktion: Alfred Løchte Birk (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-13 fjernes Bestyrelse: Henning Kjølby (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-01 tilføjes Navne: BIRK & BOE A/S, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-31 tilføjes Kapital (Kapital): 1.714.400,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-31 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-31 fjernes Bestyrelse: Grethe Abildgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-31 fjernes Direktion: Peter Møller Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-31 fjernes Navne: ABILDGAARD OG MØLLER KRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1992-01-31 fjernes Revisor: Per Ejstrup Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-12-03 tilføjes Binavne: AB AURO-TEC, AKTIENSGESELLSCHAFT BERATENDE DIPLOMINGENIEURE - DANEMARK A/S, PLANTEKNIK A/S, RÅDGIVENDE INGENIØR- OG PLANLÆGNINGSFIRMA, ABILDGAARD & MØLLER KRISTENSEN A/S, AB EURO-TEC, AKTIENGESELLSCHAFT BERATENDE DIPLOMINGENIEURE - DÄNEMARK A/S, AB EURO-TEC LTD., CONSULTING ENGINEERS DENMARK A/S, AB EURO-TEC AKTIESELSKAB, RÅDGIVENDE INGENIØRER - DANMARK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-23 tilføjes Navne: ABILDGAARD OG MØLLER KRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-22 fjernes Navne: ABILDGAARD OG MØLLER KRISTENSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1990-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-23 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørrebro 11, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-17 tilføjes Bestyrelse: Grethe Abildgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 tilføjes Direktion: Peter Møller Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-17 tilføjes Navne: ABILDGAARD OG MØLLER KRISTENSEN ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-17 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 tilføjes Revisor: Per Ejstrup Jensen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 tilføjes Stiftere: Peter Møller Kristensen, Jens Abildgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-17 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)