Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2005-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkhedevej 19, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-04 fjernes Bestyrelse: Ejner Eg Rahbek (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-04 fjernes Direktion: Leo Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-04 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-08-04 fjernes Navne: NAVI HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-08-04 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-04 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-04 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-04 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-04 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkhedevej 19, 8680 Ry (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og investering og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsens formand eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-29 tilføjes Vedtægter: 2004-11-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-08 tilføjes Bestyrelse: Lone Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-08 fjernes Bestyrelse: Hother Hennings (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-12-16 tilføjes Navne: NAVI HOLDING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-12-15 fjernes Navne: NAVI GRAPHIC A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-09-25 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-09-25 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-05 tilføjes Navne: NAVI GRAPHIC A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-04 fjernes Navne: NAVI GRAPHIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-02-04 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-02-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Bestyrelse: Leo Henriksen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 tilføjes Direktion: Leo Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-28 fjernes Direktion: Ejner Eg Rahbek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-22 tilføjes Navne: NAVI GRAPHIC ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-04-21 fjernes Navne: BFC GRAFISKE SYSTEMER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-07-01 tilføjes Bestyrelse: Hother Hennings (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-30 fjernes Bestyrelse: Leif Westermann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Bestyrelse: Ejner Eg Rahbek (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-01 tilføjes Direktion: Ejner Eg Rahbek (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 tilføjes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 fjernes Revisor: Scan Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-30 fjernes Direktion: Ove Thorbjørn Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 tilføjes Direktion: Ove Thorbjørn Jensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-01 fjernes Direktion: Bjarne Kristensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-15 fjernes Direktion: René Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-29 tilføjes Navne: BFC GRAFISKE SYSTEMER ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-28 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1496 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-28 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-28 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-28 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krøyer Kielbergs Vej 3, 8660 Skanderborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1496 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Scan Revision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)