Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-01-11 fjernes Navne: H.G.P. TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-04 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-04 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-03 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Messingvej 36, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-04 fjernes Bestyrelse: Henning Gårdsted Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-04 fjernes Direktion: Henning Gårdsted Pedersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-04 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-04 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-04 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-04 fjernes Revisor: SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-04 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-04 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-05 tilføjes Navne: H.G.P. TRANSPORT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-04 fjernes Navne: ApS SMBK NR. 1491 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-04 fjernes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-04 fjernes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-04 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive transport, spedition, handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-25 tilføjes Vedtægter: 1988-02-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Messingvej 36, 8900 Randers C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Bestyrelse: Per Emil Hasselbalch Stakemann (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Direktion: Susanne Saul Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Navne: ApS SMBK NR. 1491 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, SR, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1444 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)