Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2011-02-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hemmersvej 47, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-22 fjernes Direktion: Bent Villy Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-02-22 fjernes Navne: BENT NIELSEN INVEST. SKIVE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2011-02-22 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 fjernes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-02-22 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-24 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2003-09-26)
Den 2003-09-23 fjernes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-10 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-01-10 fjernes Revisor: Peder Laustsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-22 tilføjes Navne: BENT NIELSEN INVEST. SKIVE ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-21 fjernes Navne: AUT. VVS-INSTALLATØR BENT NIELSEN, SKIVE, ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri, herunder bygge og anlæg samt finansiering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-25 tilføjes Vedtægter: 1994-05-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-19 fjernes Revisor: Vagn Ramsdahl (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-27 tilføjes Navne: AUT. VVS-INSTALLATØR BENT NIELSEN, SKIVE, ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-26 fjernes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2869 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-02-26 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-02-26 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hemmersvej 47, 7800 Skive (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsforeninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-01 tilføjes Navne: ApS KBUS 8 NR. 2869 (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Vagn Ramsdahl, Peder Laustsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Stiftere: VX 10.312 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)