Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1992-07-15 fjernes Navne: NORDSTJERNENS TRUCKER TRÆF ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Motelvej 28, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Revisor: P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-24 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 fjernes Bestyrelse: Stanley Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-05 fjernes Direktion: Per Byriell Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-04 tilføjes Navne: NORDSTJERNENS TRUCKER TRÆF ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-03 fjernes Navne: ApS SPKR NR. 1972 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-03 fjernes Direktion: Michael Lassen Jordan (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden og en direktør i forening eller to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-08 tilføjes Vedtægter: 1990-03-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1989-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-02 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-02 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Motelvej 28, 4000 Roskilde (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Bestyrelse: Stanley Thomsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Navne: ApS SPKR NR. 1972 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, P.J. AARUP STATSAUTORISEREDE REVISORER I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1285 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)