Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1998-05-28 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Eskildsgade 16, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Direktion: Gunver Anker Rossil (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Navne: ZIK ZAK, BORNHOLM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Revisor: Reg. revisor Bent Folkmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-05-28 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-09-27 fjernes Direktion: Betina Lund (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-10-20 fjernes Direktion: Lisbeth Haslund Gjessing (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-05 tilføjes Navne: ZIK ZAK, BORNHOLM ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Navne: HAVNEGADE 15 ALLINGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-04 fjernes Direktion: Ivan Birch Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktørerne i fællesskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-06-01 tilføjes Vedtægter: 1992-06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-22 tilføjes Navne: HAVNEGADE 15 ALLINGE ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-21 fjernes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1425 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-21 fjernes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-21 fjernes Revisor: Erik Tronborg Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eskildsgade 16, 3720 Aakirkeby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Direktion: Per Emil Hasselbalch Stakemann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Navne: ApS SPKR 4 NR. 1425 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Revisor: Erik Tronborg Andersen, Reg. revisor Bent Folkmann (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Stiftere: A/S PSE NR. 1680 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)