Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Bang Pedersen | 08.09.2006 | 23.03.2021 | direktør |
Hugo Bathum Skjødt | 05.10.1998 | 08.09.2006 | direktør |
Niels Kristian Brejning | 01.11.1987 | 05.10.1998 | direktør |
Preben Bang Henriksen | 01.11.1987 | 24.03.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Wessberg Larsen | 01.09.2016 | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Elly Irene Bang Skjødt | 02.05.2016 | 01.09.2016 | bestyrelsesmedlem |
Keld Harbo | 01.06.2013 | 20.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Fonseca Pedersen | 19.06.2011 | 23.03.2021 | formand |
Elly Irene Bang Skjødt | 09.06.2011 | 31.05.2013 | bestyrelsesmedlem |
Rikke Bang Pedersen | 08.09.2006 | 23.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Birthe Anni Elmsted Brejning | 18.05.1998 | 09.06.2011 | bestyrelsesmedlem |
Hugo Bathum Skjødt | 18.05.1998 | 01.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Elly Irene Bang Skjødt | 18.05.1998 | 01.06.2007 | bestyrelsesmedlem |
Niels Kristian Brejning | 01.11.1987 | 19.06.2011 | formand |