Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-08-17 fjernes Navne: RUSTIK-BO AF 1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Udsigten 9, 5560 Aarup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 fjernes Revisor: Karsten Erik Behrens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 fjernes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-08-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-22 fjernes Direktion: Henrik Wismar Oldenborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-19 tilføjes Navne: RUSTIK-BO AF 1988 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-18 fjernes Navne: ASX 12718 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-18 fjernes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er byggeri og handel samt hermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-11 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-11 tilføjes Vedtægter: 1988-05-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-02 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Udsigten 9, 5560 Aarup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Preben Bang Henriksen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ASX 12718 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB, Karsten Erik Behrens (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: Preben Bang Henriksen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)