Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1995-01-09 fjernes Navne: NOVA:TECH COMPUTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vester Allé 29, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 1991-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-01-10 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-09-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 fjernes Bestyrelse: Kjeld Mirian Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-18 fjernes Direktion: Kjeld Mirian Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-19 tilføjes Navne: NOVA:TECH COMPUTER A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-18 fjernes Navne: ASX 12679 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-18 fjernes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-18 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-18 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe og sælge computere samt anden virksomhed i forbindelse hermed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-04-14 tilføjes Vedtægter: 1988-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vester Allé 29, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2017-05-10)
Den 1987-11-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ASX 12679 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)