Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Binavne | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1993-05-25 fjernes Navne: MØLLER MARKETING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 39, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Bestyrelse: Lars Jørgensen Møller (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Direktion: Lars Jørgensen Møller (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Revisor: Jens Christian Thrane Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-05-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-04-13 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-05 tilføjes Navne: MØLLER MARKETING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 fjernes Navne: AKTIESELSKABET CYBUS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-04 fjernes Bestyrelse: Jørgen Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-05 tilføjes Navne: AKTIESELSKABET CYBUS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 fjernes Navne: ABS INCASSO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 fjernes Bestyrelse: Torben Busch Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 fjernes Binavne: ABS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-04 fjernes Direktion: Poul Bøjer (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamevirksomhed og hermed beslægtede aktiviteter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-10 tilføjes Vedtægter: 1992-02-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 fjernes Bestyrelse: Hans Ole Busch Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-02 fjernes Revisor: Arne Svendsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-05 tilføjes Navne: ABS INCASSO A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-04 fjernes Navne: AKTIV BETALINGS SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-17 fjernes Revisor: HVR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 fjernes Bestyrelse: Torben Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-01-03 fjernes Direktion: Torben Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-04 tilføjes Navne: AKTIV BETALINGS SERVICE A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-03 fjernes Navne: ASX 12672 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-03 fjernes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-03 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-05-03 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Møllebakken 39, 4200 Slagelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Bonde (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Binavne: ABS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ASX 12672 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, HVR A/S, Arne Svendsen, Jens Christian Thrane Mikkelsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: Victor Christoffersen, Søren Bonde, Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)