Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Binavne | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-04-30 fjernes Navne: NORDIC MAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestvejen 172, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Bestyrelse: Peter Dahl (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Direktion: Carl Uwe Lorenzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Omlægningsperiode start: 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Stiftere: Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-03 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-03 tilføjes Navne: NORDIC MAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-02 fjernes Navne: BELL ADDITIVES DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-02-02 fjernes Binavne: NORDIC MAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri samt dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør, eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-01-04 tilføjes Vedtægter: 1993-01-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-03-10 fjernes Bestyrelse: Olafur Haraldsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1991-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1991-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-25 tilføjes Navne: BELL ADDITIVES DANMARK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-24 fjernes Navne: ASX 12663 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-24 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-24 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestvejen 172, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Bestyrelse: Olafur Haraldsson (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Binavne: NORDIC MAST ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ASX 12663 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: Jens Nørskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)