Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1990-07-16 fjernes Navne: MURERMESTER DAN BANDMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-11 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-11 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-10 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 47, 1453 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-11 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-11 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-11 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-11 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Lauge Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-11 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-11 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-08 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-22 fjernes Direktion: Dan Bandmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenørvirksomhed, køb og salg af fast ejendom, hotel-,pensionat- og vandrehjemsdrift og anden hermed forbunden virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-07 tilføjes Vedtægter: 1989-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-19 tilføjes Navne: MURERMESTER DAN BANDMANN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-18 fjernes Navne: ASX 12657 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-18 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-18 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sankt Peders Stræde 47, 1453 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ASX 12657 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, Statsaut. revisor Lauge Schmidt (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)