Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Bibranche | Revisor | ||||
Formål | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-10-27 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-27 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-26 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-03-31 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-27 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-01 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-27 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-27 fjernes Legale ejere: Poul Pedersen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-27 fjernes Navne: RICOMA INC. ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-27 fjernes ObligatoriskEmail: john-b-hahn@ofir.dk (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-27 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-27 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-27 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-27 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-10-27 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-03-06 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2017-01-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2017-04-26)
Den 2017-01-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-11)
Den 2016-11-21 fjernes Direktion: Henning Harbo (direktion) (offentliggjort 2016-11-24)
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Thrigesvej 7, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 20, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2015-08-04 tilføjes ObligatoriskEmail: john-b-hahn@ofir.dk (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-08-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for produktions- og maskinteknik (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2015-07-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler, tæpper og belysningsartikler (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2003-10-03)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Databehandling (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2007-09-04 fjernes Revisor: KMA Revision v/Karen Andresen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 20, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2015-08-04)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Borgergade 20, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-06-26 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri og ingeniørvirksomhed (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2006-06-26 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2017-04-07)
Den 2006-06-26 tilføjes Vedtægter: 2006-06-26 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 2003-08-01 tilføjes Bibranche: Databehandling (offentliggjort 2003-10-01)
Den 2002-04-01 tilføjes Revisor: KMA Revision v/Karen Andresen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-04-01 fjernes Revisor: Henning Schousboe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 tilføjes Revisor: Henning Schousboe (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-04-01 fjernes Revisor: Thorkild Ellegaard Kay (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-23 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1997-11-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1996-08-01 tilføjes Revisor: Thorkild Ellegaard Kay (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-31 fjernes Revisor: ECS Revision & Virksomheds- rådgivning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-23 tilføjes Revisor: ECS Revision & Virksomheds- rådgivning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-21 fjernes Revisor: Reg.revisor John-B.Hahn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-25 tilføjes Navne: RICOMA INC. ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1988-03-24 fjernes Navne: ASX 12602 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-03-24 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-24 fjernes Revisor: Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-03-12 tilføjes Legale ejere: Poul Pedersen (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1987-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Borgergade 20, 8600 Silkeborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-03-31 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-10-01 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1987-11-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med møbler (offentliggjort 2003-10-03)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ASX 12602 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1987-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Nis Jørn Bennetzen, Reg.revisor John-B.Hahn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2017-11-24)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-01-11)