Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1994-05-16 fjernes Navne: DAMACO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Bukkeballevej 19, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 fjernes Direktion: Jesper Bertel Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 fjernes Revisor: Eskild Herbert Schjerning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 fjernes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-05-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-28 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-27 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-19 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Jan Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af een direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-10-10 tilføjes Vedtægter: 1988-10-10 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-17 tilføjes Navne: DAMACO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-16 fjernes Navne: ASX 12594 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-16 fjernes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-16 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bukkeballevej 19, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Direktion: Jens Nørskov (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1989-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Navne: ASX 12594 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Nis Jørn Bennetzen, Statsaut. revisor Jan Andersen, Eskild Herbert Schjerning (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)