Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2000-10-20 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-20 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-20 fjernes Hovedbranche: Reproduktionsanstalter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-10-20 fjernes Navne: K & K AF 1/10 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2000-10-20 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-20 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-20 fjernes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-20 fjernes Stiftere: Ole Kjeld Berner Sørensen, Kurt Hilstrøm, Holger Edvard Carstensen, Gunnar Fink-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-10-20 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-24 tilføjes Revisor: JS REVISION A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-24 fjernes Revisor: JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-24 fjernes Bestyrelse: Ole Kjeld Berner Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-24 fjernes Direktion: Steen Berner Vevest (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 tilføjes Bestyrelse: Karen Marianne Hilstrøm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 fjernes Bestyrelse: Leo Skovgaard Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 tilføjes Direktion: Steen Berner Vevest (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-04 fjernes Direktion: Ole Kjeld Berner Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1995-11-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive leasingvirksomhed samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-20 tilføjes Vedtægter: 1995-11-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-09 tilføjes Navne: K & K AF 1/10 1995 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-08 fjernes Navne: LITOGRAFIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1995-11-08 fjernes Bestyrelse: Gunnar Fink-Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-08 fjernes Direktion: Kurt Hilstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-08 fjernes Revisor: Jens Erik Seiersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-26 fjernes Bestyrelse: Jørgen Hedeager Matthiesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-03 fjernes Bestyrelse: Svend Anton Børge Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-05-02 fjernes Bestyrelse: Holger Edvard Carstensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-24 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhus Boulevard 28, 2610 Rødovre (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-07 tilføjes Bestyrelse: Holger Edvard Carstensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 tilføjes Direktion: Kurt Hilstrøm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1988-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 tilføjes Hovedbranche: Reproduktionsanstalter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-07 tilføjes Navne: LITOGRAFIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 tilføjes Revisor: Jens Erik Seiersen, JENS SEIERSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 tilføjes Stiftere: Ole Kjeld Berner Sørensen, Kurt Hilstrøm, Holger Edvard Carstensen, Gunnar Fink-Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1987-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)