Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-01-03 fjernes Navne: I.R.B. INVEST III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rymarksvej 9, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Direktion: Ivan Richard Bechtold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Revisor: Ejgil Liltorp Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Stiftere: Ivan Richard Bechtold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-29 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rymarksvej 9, 8240 Risskov (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Direktion: Ivan Richard Bechtold (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investeringsvirksomhed, herunder køb og salg af fast ejendom samt udlejning af samme (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Navne: I.R.B. INVEST III ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Revisor: Ejgil Liltorp Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Stiftere: Ivan Richard Bechtold (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Vedtægter: 1987-06-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)