Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Kasper Mayntz Paasch(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Svend Larsen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ove Nielsen(virk.: 7) | 28,57 % | 28,57 % | 28,57 % | 57,14 % |
Mads Peter Schreiber(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Hans Nørgaard Hansen(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Clausen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Kirsten Grønning Sørensen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % | 16,67 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Ove Nielsen | 01.01.2007 | Borgergade 21, 8660 Skanderborg |
Thomas Clausen | 01.01.2007 | Lærkedals Allé 43, 5250 Odense SV |
Kasper Mayntz Paasch | 01.01.2007 | Midtkobbel 10, 6400 Sønderborg |
Mads Peter Schreiber | 01.01.2007 | Slettetoften 9, 2630 Taastrup |
Hans Nørgaard Hansen | 01.01.2007 | Stenhøjgårdsvej 42, 3460 Birkerød |
Kirsten Grønning Sørensen | 01.01.2007 | Teglværksvej 6A, 3460 Birkerød |
Svend Larsen | 01.01.2007 | Troels-Lunds Vej 14, 2000 Frederiksberg |
Aktive virksomheder: (19) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
EJERFORENINGEN INGENIØRHUSET | 21377201 | Aktiv | Ejerforeninger (683220) |
ENGINEER THE FUTURE F.M.B.A. | 35807403 | NORMAL | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Geoforum Danmark | 25844904 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
IDA Forsikring Forsikringsformidling F.M.B.A | 19484149 | NORMAL | Faglige sammenslutninger (941200) |
IDA Ingeniørforeningen i Danmark | 21465216 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
IDAs og Berg-Nielsens Studie-og støttefond | 11597785 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
INGENIØRFORENINGEN I DANMARK SPILDEVANDSKOMITE | 59693751 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
INGENIØRFORENINGENS MØDECENTER A/S | 21139211 | NORMAL | Konferencecentre og kursusejendomme (551020) |
Ingeniører uden Grænser | 27992285 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
Ingeniørernes Efteruddannelses Fond | 51900812 | NORMAL | Tekniske skoler og fagskoler (853200) |
Ingeniørforening I Danmark Bygningsfaglige Fond | 11642705 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Ingeniørforening I Danmark Elektrofond | 11602894 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Ingeniørforeningens Videnfor- midlingsfond | 11662307 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
International Federation of Surveyors - FIG | 21336076 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Landinspektørforeningen | 15268913 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
MASKININGENIØRERNES INITIATIVFOND | 11717632 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
PRAKTISERENDE LANDINSPEKTØRERS FORENING | 11718493 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
SPILDEVANDSKOMITEEN | 19484238 | Aktiv | Faglige sammenslutninger (941200) |
TEKNOLOGIENS MEDIEHUS A/S | 15277203 | NORMAL | Udgivelse af ugeblade og magasiner (581410) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
17.03.2000 | 1,52 (km) | Vester Farimagsgade 29, 1606 København V | Kalvebod Brygge 31, 1560 København V |
27.04.2000 | 0,00 (km) | Kalvebod Brygge 31, 1560 København V | Kalvebod Brygge 31, 1560 København V |
24.10.2018 | 0,00 (km) | Kalvebod Brygge 31, 1560 København V | Kalvebod Brygge 31, 1560 København V |
MASKININGENIØRERNES INITIATIVFOND. |
Sidst opdateret den 22.11.2013 og angivet som gældende fra 01.01.1901 (45186 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
MASKINHUSET VEJLE A/S | 17085085 |
MASKIN INDUSTRI VIBORG A/S | 12134096 |
MASKINING C SJØBERG | 11583881 |
MASKININGENIØR ERIK ANDRESEN | 42937657 |
MASKININGENIØRERNES INITIATIVFOND | 11717632 |
Maskiningeniøren.dk ApS | 39270080 |
Maskiningeniør Gert Sørensen | 40718362 |
MASKININVEST KELLPO ApS | 35804218 |
MASKINKLUBBEN - KVERNELAND | 19951642 |
Maskinklubben Kverneland | 42629227 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Kasper Mayntz Paasch(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Svend Larsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ove Nielsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 |
Mads Peter Schreiber(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Hans Nørgaard Hansen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Thomas Clausen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kirsten Grønning Sørensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 17 % | 0 % | 0 % | 17 % | 4 % | 63 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Kasper Mayntz Paasch(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Svend Larsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ove Nielsen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 1 | 1 | 1 |
Mads Peter Schreiber(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 3 | 1 |
Hans Nørgaard Hansen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 0 | 0 | 5 |
Thomas Clausen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Kirsten Grønning Sørensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 8 | 1 | 6 | 11 |
Pct. | 31 % | 4 % | 23 % | 42 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |