Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2023-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sørupvej 64, st. tv., 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Kratbjerg 236, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@gehl.dk (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2023-01-22 fjernes Kontaktoplysninger: jens@gehl.dk (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-01-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kratbjerg 236, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2022-01-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Knabrostræde 21, st. th., 1210 København K (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2018-07-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Knabrostræde 21, st. th., 1210 København K (offentliggjort 2022-02-01)
Den 2018-07-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2018-07-19 tilføjes Kontaktoplysninger: jens@gehl.dk (offentliggjort 2023-01-23)
Den 2011-12-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Philip Heymans Alle 7, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-07-19)
Den 2011-12-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 18, 1061 København K (offentliggjort 2011-12-02)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2012-12-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-01-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 18, 1061 København K (offentliggjort 2011-12-02)
Den 2004-01-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 18, 1061 København K (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 18, 1061 København K (offentliggjort 2004-01-15)
Den 2003-11-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 18, 1061 København K (offentliggjort 2003-12-01)
Den 2003-10-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ved Stranden 18, 1061 København K (offentliggjort 2003-12-01)
Den 2003-10-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2002-12-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2003-10-28)
Den 2002-12-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K (offentliggjort 2002-12-06)
Den 1901-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K (offentliggjort 2002-12-06)
Den 1901-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Navne: INGA OG EIVIND KOLD CHRISTENSENS FOND (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1901-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)