Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Claus Robert Sørensen(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Formand | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Berntsen Eeg(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Helen Holmgaard(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Steen Ole Carmel(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Claus Robert Sørensen | 01.01.2007 | Betty Nansens Alle 33, 2000 Frederiksberg |
Steen Ole Carmel | 01.01.2007 | Ryttergårdsvej 9, 4000 Roskilde |
Peter Berntsen Eeg | 15.08.2015 | Vesterbrogade 73B, 1620 København V |
Helen Holmgaard | 31.08.2022 | Søbakken 8, 2800 Kongens Lyngby |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jan Roland Nielsen | ||
Erling Dahl | ||
Dan Laurits Hansen | ||
Egon Ulf Langbøl | 01.01.2007 | Kirkebakken 27, 2605 Brøndby |
Flemming Søren Pedersen | 01.01.2007 | Maglegårds Alle 155, 2860 Søborg |
Brian Tony Lihn | 01.01.2007 | Rønnebærvej 1, 2840 Holte |
Jan Odder | 01.12.2009 | Signalvej 21, 2860 Søborg |
Jan Orla Hansen | 01.09.2018 | Vespervej 44, 2900 Hellerup |
Kenneth Elsgaard | 01.07.2023 | Torslunde 5, 4520 Svinninge |
Aktive virksomheder: (4) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
AAGE HARTVIGS LEGAT | 20540419 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Christina Hauschildt - fotograf | 27381642 | Aktiv | Fotografisk virksomhed (742000) |
FONDEN. KJØBENHAVNS SKOMAGERLAUGS STIFTELSE | 11711200 | NORMAL | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
KJØBENHAVNS SKOMAGERLAUG | 12139314 | Aktiv | Erhvervs- og arbejdsgiverorganisationer (941100) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
30.03.2011 | 6,41 (km) | Vespervej 40, 2900 Hellerup | Dronningens Tværgade 2A, 1302 København K |
27.04.2011 | 6,41 (km) | Dronningens Tværgade 2A, 1302 København K | Vespervej 40, 2900 Hellerup |
FONDEN. KJØBENHAVNS SKOMAGERLAUGS STIFTELSE. |
Sidst opdateret den 18.03.2015 og angivet som gældende fra 29.09.1989 (12787 dage). |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Claus Robert Sørensen(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Formand | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Peter Berntsen Eeg(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Helen Holmgaard(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Steen Ole Carmel(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 |
Pct. | 37 % | 0 % | 0 % | 0 % | 7 % | 56 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ove Hans Peter Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mogens Tornberg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Brian Tony Lihn(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden. | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ole Steen Christensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Roland Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Flemming Gudmand Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Egon Ulf Langbøl(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Flemming Søren Pedersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Jan Orla Hansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Kenneth Elsgaard(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tage Harald Jakobsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Jan Odder(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Dan Laurits Hansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Erling Dahl(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Willy Asmild Mosgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sum | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 |
Pct. | 39 % | 0 % | 0 % | 0 % | 16 % | 45 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Claus Robert Sørensen(virk.: 13) Bestyrelsesmedlem, Formand | 8 | 3 | 0 | 10 |
Peter Berntsen Eeg(virk.: 1) Bestyrelsesmedlem | 1 | 0 | 0 | 0 |
Helen Holmgaard(virk.: 3) Bestyrelsesmedlem | 2 | 0 | 0 | 1 |
Steen Ole Carmel(virk.: 24) Bestyrelsesmedlem | 5 | 5 | 1 | 24 |
Sum | 16 | 8 | 1 | 35 |
Pct. | 27 % | 13 % | 2 % | 58 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ove Hans Peter Larsen(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 3 | 3 | 0 | 1 |
Mogens Tornberg(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brian Tony Lihn(virk.: 8) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 2 | 0 | 8 |
Ole Steen Christensen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Roland Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 1 |
Flemming Gudmand Nielsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Egon Ulf Langbøl(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 3 |
Flemming Søren Pedersen(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 5 |
Jan Orla Hansen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 2 |
Kenneth Elsgaard(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 2 |
Tage Harald Jakobsen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jan Odder(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 2 | 0 |
Dan Laurits Hansen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Erling Dahl(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Willy Asmild Mosgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sum | 20 | 8 | 9 | 22 |
Pct. | 34 % | 14 % | 15 % | 37 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |