Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2008-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Erhvervsbyvej 13, 8700 Horsens (offentliggjort 2009-01-26)
Den 2008-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2003-01-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2003-02-11)
Den 2003-02-11 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2003-02-11)
Den 2003-02-10 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Samsøgade 3, 8700 Horsens (offentliggjort 2003-01-24)
Den 2003-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Rædersgade 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rædersgade 5, 8700 Horsens (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-01-01 tilføjes Navne: STEPHAN SVENDSENS MINDELEGAT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1970-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)