Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | xbrl | Bestyrelse | Beliggenhedsadresse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Navne | Virksomhedsform | ||||
Binavne | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2015-05-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WRP-HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-19 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Kjær (formand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-18 fjernes Bestyrelse: Annelise Rolf Pedersen (formand) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 14, 1., 1171 København K (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2022-11-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 14, 1., 1171 København K (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-13 tilføjes Bestyrelse: Nikolaj Kjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2022-05-13 fjernes Bestyrelse: Jan Leth Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2022-03-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fiolstræde 14, 1., 1171 København K (offentliggjort 2022-11-04)
Den 2022-03-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Greve Bygade 22, 2670 Greve (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Greve Bygade 22, 2670 Greve (offentliggjort 2022-03-21)
Den 2022-03-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 23, 2840 Holte (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2021-11-20 fjernes Bestyrelse: Per Rolf Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-09 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-06-14 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-03 tilføjes Revisor: One Revision Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2018-04-03 fjernes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-12 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-28 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-02-17 tilføjes Bestyrelse: Per Rolf Pedersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-05-18)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-09 tilføjes Formål: Fondens formål er, i overensstemmelse med de i nærværende vedtægter indeholdte forskrifter at yde støtte til stifternes familie - i første række deres descendenter og sådanne descendenters ægtefæller. Dog kan der ikke ydes støtte til stifterne eller andre bidragydere eller til stifternes eller andre bidragyderes samlevende ægtefæller. Yderligere kan bestyrelsen i særlige tilfælde yde legater til nuværende og tidligere medarbejdere og disses nærmeste pårørende i selskaber, hvori fonden ejer aktier/anparter. at investere i aktier i WRP-Holding A/S CVR-nr: 22 16 35 15 og i andre selskaber, der måtte have tilknytning til dette selskab. (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-05-09 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2012-05-09 tilføjes Vedtægter: 2012-05-09 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-08-10 fjernes Bestyrelse: Gerda Rolfmark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2011-07-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-11-13)
Den 2007-08-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 23, 2840 Holte (offentliggjort 2022-03-14)
Den 2007-08-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 23, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-08-22 tilføjes Bestyrelse: Gerda Rolfmark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-08-22 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-08-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-18)
Den 2007-08-22 tilføjes Navne: ROLF KRAKE FONDEN (offentliggjort 2007-09-07)
Den 2007-08-21 fjernes Navne: Rolf Krake Fonden (WRP-Fonden) (offentliggjort 2001-11-13)
Den 2007-08-22 tilføjes Revisor: BGC HOLDING 2007, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2018-04-20)
Den 2007-08-22 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2007-09-07)
Den 2007-08-21 fjernes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-13 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2001-11-13)
Den 2001-11-12 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-13 tilføjes Navne: Rolf Krake Fonden (WRP-Fonden) (offentliggjort 2001-11-13)
Den 2001-11-12 fjernes Navne: Rolf Krake Fonden (K-W Familiefond) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pile Alle 23, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-12-22 tilføjes Binavne: WRP-FONDEN (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1972-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2007-12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1972-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2007-01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1972-12-22 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-12-22 tilføjes Navne: Rolf Krake Fonden (K-W Familiefond) (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1972-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-18)
Den 1972-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1972-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1972-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-18)