Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | Vedtægter | ||||
xbrl | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kalvebod Brygge 32, 1560 København V (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-02 tilføjes Kontaktoplysninger: ewb@poulschmith.dk (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-07-01 fjernes Kontaktoplysninger: ewb@bechruun.com (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-24 tilføjes Bestyrelse: Jacob Graff Nielsen (formand) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-23 fjernes Bestyrelse: Anders Christen Obel (formand) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-24 tilføjes Vedtægter: 2024-06-24 (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2024-06-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-01-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gdanskgade 18, 2150 Nordhavn (offentliggjort 2024-06-19)
Den 2024-01-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-08-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2024-01-29)
Den 2023-08-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-10-31 tilføjes Kontaktoplysninger: ewb@bechruun.com (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2022-06-07 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-28 tilføjes Bestyrelse: Anders Christen Obel (formand) (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2021-05-28 fjernes Bestyrelse: Henrik Øregaard Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-05-27 fjernes Bestyrelse: Karen Marie Dinesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-08-31 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-08-05 tilføjes Bestyrelse: Flemming Christian Ramshardt Lindegaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-05-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-20 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-02 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2016-02-02 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-07-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Langelinie Allé 35, 2100 København Ø (offentliggjort 2023-08-28)
Den 2012-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2012-04-23 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2016-02-05)
Den 2012-04-23 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Stockholmsgade 45, 2100 København Ø (offentliggjort 2007-09-05)
Den 2007-09-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 6, 1103 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-20 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-20 fjernes Revisor: Hans Børge Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-15 tilføjes Bestyrelse: Richard Rudolf Sand (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-07 tilføjes Formål: Fondens formål er: A. At eje, bevare og administrere de nedenfor i paragraf 3 nævnte til fonden overdragne aktiver, hvad der måtte træde i stedet herfor, og andre aktiver, som fonden på en hvilkensomhelst måde senere måtte erhverve, samt at erhverve yderligere aktier i Karianca Limited, London, i det omfang det måtte være muligt, da fonden fra stiftelsen er ejer af hovedparten af selskabets aktier B. At yde økonomisk støtte efter de nedenfor angivne retningslinier, men i øvrigt efter bestyrelsens nærmere bestemmelse og suveræne skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-07 tilføjes Vedtægter: 2005-01-07 (offentliggjort 2024-06-27)
Den 2005-01-01 tilføjes Bestyrelse: Henrik Øregaard Dam (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 fjernes Bestyrelse: Finn Taksøe-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hovedvagtsgade 6, 1103 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: WOODMANCOTT FONDEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-23 tilføjes Kapital (Kapital): 14.747.765,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-06-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-19 fjernes Bestyrelse: Otto Bernhard Kjeldsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-01-17 fjernes Bestyrelse: Anders Wilhelm Dinesen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-06-28 fjernes Bestyrelse: Anders Vinding Kruse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-03-16 tilføjes Bestyrelse: Anders Vinding Kruse (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1986-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1986-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1987-03-16 tilføjes Revisor: Hans Børge Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-03-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)