Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Vibeke Hjorslev Rasmussen | 17.04.1964 | 28.06.2013 | direktion |
Børge Bent Rasmussen | 17.04.1964 | 28.04.2005 | direktion |
Børge Bent Rasmussen | 17.04.1964 | 10.07.1995 | direktion |
Jens Otto Frederik Grum | 17.04.1964 | 03.12.1987 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Henrik Holfelt | 22.12.2004 | 28.06.2013 | bestyrelse |
Børge Bent Rasmussen | 22.12.2004 | 28.06.2013 | formand |
Hanne Marie Rasmussen | 17.04.1964 | 28.06.2013 | bestyrelse |
Vibeke Hjorslev Rasmussen | 17.04.1964 | 28.06.2013 | bestyrelse |
Preben Steen Hansen | 17.04.1964 | 01.01.2008 | bestyrelse |
Lars Pilekjær | 17.04.1964 | 22.12.2004 | formand |
Børge Bent Rasmussen | 17.04.1964 | 08.07.1999 | bestyrelse |
Niels Juncker | 17.04.1964 | 03.12.1987 | bestyrelse |
Jens Otto Frederik Grum | 17.04.1964 | 03.12.1987 | bestyrelse |
Birte Nielsen | 17.04.1964 | 03.12.1987 | bestyrelse |