Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Hovedbranche | Navne | ||||
Virksomhedsform |
Den 2022-05-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmevej 30, 2830 Virum (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-05-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 3, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-05-05 tilføjes Kontaktoplysninger: camilla@sehestedjuul.dk (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2022-05-04 fjernes Kontaktoplysninger: malte@sehestedjuul.dk (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2012-02-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østbanegade 3, 1. th., 2100 København Ø (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2012-02-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 34, st., 1256 København K (offentliggjort 2009-01-28)
Den 2012-02-15 tilføjes Kontaktoplysninger: malte@sehestedjuul.dk (offentliggjort 2022-05-28)
Den 2009-01-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 34, st., 1256 København K (offentliggjort 2009-01-28)
Den 2009-01-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 34, 1256 København K (offentliggjort 2009-01-20)
Den 2009-01-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Amaliegade 34, 1256 København K (offentliggjort 2009-01-20)
Den 2009-01-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Vilhelmskildevej 1, 5700 Svendborg (offentliggjort 1999-12-27)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2002-11-28)
Den 1999-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vilhelmskildevej 1, 5700 Svendborg (offentliggjort 1999-12-27)
Den 1999-12-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 3, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fisketorvet 3, 5000 Odense C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2002-11-28)
Den 1901-01-01 tilføjes Navne: DIREKTØR CHRISTIAN HENNINGS OG HUSTRU KIRSTEN HENNINGS FAMILIEFOND (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1901-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)