Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Ole Sanvig Knudsen | 01.12.2023 | bestyrelsesmedlem |
Naja Lyngholm Skovlyk | 10.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Grimur Thor Lund | 10.05.2023 | formand |
Michael Fuglsang Korfitsen | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Dorthe Andersen | 31.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Linaa Jensen | 27.09.2018 | bestyrelsesmedlem |
Anne Marie Kanstrup | 26.10.2017 | bestyrelsesmedlem |
Laurits Toft | 27.04.2010 | næstformand |
Jørgen Schiøttz-Christensen | 25.03.1987 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Pia Haugaard | 31.03.2023 | 30.11.2023 | bestyrelsesmedlem |
Ole Sanvig Knudsen | 31.03.2023 | 30.11.2023 | suppleant |
Marianne Isen | 01.06.2022 | 31.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Helle Mariane Krogh Frydkjær | 14.03.2019 | 01.12.2022 | suppleant |
Henrik Louis Simonsen | 14.03.2019 | 31.05.2022 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Isen | 14.03.2019 | 31.05.2022 | suppleant |
Dorthe Andersen | 14.03.2019 | 30.03.2022 | suppleant |
Pia Bertelsen | 26.10.2017 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Osterode Andersen | 26.10.2017 | 14.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Annette Lauth-Christensen | 31.03.2017 | 31.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Klitgaard | 31.03.2017 | 14.03.2019 | suppleant |
Anja Bechmann | 31.08.2015 | 25.04.2018 | bestyrelsesmedlem |
Torben Osterode Andersen | 10.03.2015 | 25.10.2017 | suppleant |
Pia Bertelsen | 10.03.2015 | 25.10.2017 | suppleant |
Jens Hukiær | 10.03.2015 | 07.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Kjær Jacobsen | 23.04.2014 | 10.05.2023 | formand |
Ole Lyngh Jørgensen | 23.04.2014 | 23.04.2014 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Isen | 26.04.2011 | 31.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kent Bjerg Budolfsen | 26.04.2011 | 31.12.2014 | suppleant |
Steen Wendelboe Schubert | 26.04.2011 | 31.12.2014 | suppleant |
Nils Dorin Jacobsen | 28.04.2009 | 10.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Kathrine Krogstrup | 28.04.2009 | 30.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Fink Elbæk | 22.04.2008 | 26.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Tina Bach Toft Sørensen | 25.04.2007 | 07.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
René Byrialsen | 25.04.2007 | 11.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hans Kjeld Andersen | 25.04.2007 | 26.04.2011 | suppleant |
Flemming Frederiksen | 25.04.2007 | 26.04.2011 | suppleant |
Flemming Frederiksen | 25.04.2007 | 25.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Birgith Hansen | 16.03.2005 | 25.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Torben Osterode Andersen | 30.05.2003 | 09.03.2015 | suppleant |
René Byrialsen | 20.05.2003 | 25.04.2007 | suppleant |
Lisbeth Ejstrup | 20.05.2003 | 09.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Birgith Hansen | 20.05.2003 | 09.12.2004 | suppleant |
Steen Sahlgren | 21.04.1999 | 20.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Callesen | 21.04.1999 | 20.05.2003 | suppleant |
Martin Gasberg Madsen | 21.04.1999 | 20.05.2003 | suppleant |
Iris Nikolajsen | 21.04.1999 | 31.05.2000 | suppleant |
Hanne Marie Albæk Arensbach | 18.11.1997 | 26.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Marie Albæk Arensbach | 18.11.1997 | 18.11.1997 | suppleant |
Knud-Erik Borup | 25.03.1987 | 27.04.2010 | formand |
Poul Lauritsen | 25.03.1987 | 28.04.2009 | næstformand |
Henning Stoustrup | 25.03.1987 | 25.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Torben Osterode Andersen | 25.03.1987 | 20.05.2003 | bestyrelsesmedlem |
Esben Kold | 25.03.1987 | 31.05.2001 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Hansen | 25.03.1987 | 21.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Eja Packness | 25.03.1987 | 21.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ole Overgaard | 25.03.1987 | 21.04.1999 | suppleant |
Michael Jensen | 25.03.1987 | 18.11.1997 | bestyrelsesmedlem |
Povl Bent Rasmussen | 25.03.1987 | 27.05.1997 | næstformand |
Morten Møller | 25.03.1987 | 02.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Steen Villadsen | 25.03.1987 | 02.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Leif Birger Østergaard | 25.03.1987 | 02.07.1993 | bestyrelsesmedlem |
Jan Michno | 25.03.1987 | 02.07.1993 | suppleant |
Jane Steffensen | 25.03.1987 | 02.07.1993 | suppleant |
Eigil Børge Hastrup | 25.03.1987 | 06.07.1992 | formand |
Aase Christensen | 25.03.1987 | 22.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Jan Michno | 25.03.1987 | 22.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Harry Hornshøj Hansen | 25.03.1987 | 22.05.1990 | suppleant |
Jonna Bundgaard Jespersen | 25.03.1987 | 22.05.1990 | suppleant |
Leif Schiøttz-Christensen | 25.03.1987 | 12.12.1989 | næstformand |