Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Jørgen Kristensen(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørn Kristian Meldgaard(virk.: 40) | 2,50 % | 2,50 % | 2,50 % | 10,00 % |
Henning Bergh(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
John Kallesøe Bøg Larsen(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 33,33 % |
Peter Pilebæk Lock(virk.: 12) | 0 % | 8,33 % | 8,33 % | 8,33 % |
Hans Christian Mengel(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Michael Douglas Cope(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lennart George Hargum(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,49 % | 2,98 % | 2,98 % | 10,45 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jørgen Kristensen | ||
Lennart George Hargum | ||
Michael Douglas Cope | ||
Henning Bergh | ||
Hans Christian Mengel | ||
John Kallesøe Bøg Larsen | 17.01.2015 | Grøndals Parkvej 52, 2720 Vanløse |
Peter Pilebæk Lock | 04.01.2020 | Strandlodsvej 27K, 2300 København S |
Aktive virksomheder: (2) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Univar Solutions B.V. | 34431221 | Aktiv | Engroshandel med kemiske produkter (467500) |
Univar Solutions Denmark A/S | 11652328 | NORMAL | Engroshandel med kemiske produkter (467500) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
21.11.2006 | 0,00 (km) | Rosenørns Alle 9, 1970 Frederiksberg C | Rosenørns Alle 9, 1970 Frederiksberg C |
01.04.2009 | 1,78 (km) | Rosenørns Alle 9, 1970 Frederiksberg C | Frederiksborggade 15, 1360 København K |
27.04.2010 | 2,14 (km) | Frederiksborggade 15, 1360 København K | Islands Brygge 43, 2300 København S |
09.10.2018 | 0,00 (km) | Islands Brygge 43, 2300 København S | Islands Brygge 43, 2300 København S |
Univar Solutions Denmark A/S. |
Sidst opdateret den 02.09.2019 og angivet som gældende fra 01.09.2019 (1858 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Unité | 44673290 |
UNIUNI ApS | 35381406 |
Univa | 25876717 |
Univar Solutions B.V. | 34431221 |
Univar Solutions Denmark A/S | 11652328 |
Uni Vask og Rens ApS | 43768093 |
Univate A/S | 10369703 |
Univel ApS | 34227802 |
Univent ApS | 42823414 |
Univerk ApS | 41615028 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jørgen Kristensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jørn Kristian Meldgaard(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 2 | 2 | 26 | 0 |
Henning Bergh(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
John Kallesøe Bøg Larsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Peter Pilebæk Lock(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden. | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Hans Christian Mengel(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Michael Douglas Cope(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lennart George Hargum(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 37 % | 0 % | 3 % | 7 % | 48 % | 4 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jørgen Kristensen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jørn Kristian Meldgaard(virk.: 40) Ikke aktiv i virksomheden | 40 | 4 | 0 | 1 |
Henning Bergh(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
John Kallesøe Bøg Larsen(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 5 | 3 | 0 | 1 |
Peter Pilebæk Lock(virk.: 12) Ikke aktiv i virksomheden | 7 | 7 | 0 | 3 |
Hans Christian Mengel(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 1 |
Michael Douglas Cope(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 1 | 0 | 0 |
Lennart George Hargum(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 0 | 1 |
Sum | 58 | 19 | 0 | 7 |
Pct. | 69 % | 23 % | 0 % | 8 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |