Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform |
Den 2022-05-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Emil Holms Kanal 4, st., 2300 København S (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-25 fjernes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-25 fjernes Navne: KOMMUNELÆRER TH E GIESE OG HUSTRUSLEGAT (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2022-05-25 fjernes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-07-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Emil Holms Kanal 4, st., 2300 København S (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2020-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 84, 2300 København S (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2009-08-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Njalsgade 84, 2300 København S (offentliggjort 2020-07-07)
Den 2009-08-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2022-05-31)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Holmens Kanal 2-12, 1060 København K (offentliggjort 2004-06-01)
Den 2001-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2002-01-14)
Den 1901-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højbro Plads 10, 1200 København K (offentliggjort 2002-01-14)
Den 1901-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Navne: KOMMUNELÆRER TH E GIESE OG HUSTRUSLEGAT (offentliggjort 2022-05-31)
Den 1901-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2022-05-31)