Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Søren Stig Sørensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Løgstrup(virk.: 63) | 1,59 % | 1,59 % | 1,59 % | 4,76 % |
Henning-Olaf Fink-Jensen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Niels Engelbrecht(virk.: 6) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Marianne Bode(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Mathilde Elisabeth Riemann(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jacob Bang(virk.: 2) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Benedikte Susanne Hoyos(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Phuc Phan Hong Nguyen(virk.: 1) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 1,11 % | 1,11 % | 1,11 % | 3,33 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jacob Bang | 01.01.2007 | Gammel Kongevej 101, 1850 Frederiksberg C |
Henning-Olaf Fink-Jensen | 01.01.2007 | Krogmosevej 28, 2880 Bagsværd |
Benedikte Susanne Hoyos | 01.01.2007 | Strandvejen 352, 2980 Kokkedal |
Peter Løgstrup | 01.01.2007 | Valløvej 18, 2665 Vallensbæk Strand |
Niels Engelbrecht | 01.08.2014 | Stenosgade 4A, 1616 København V |
Mathilde Elisabeth Riemann | 16.09.2019 | Strandvejen 91A, 2100 København Ø |
Phuc Phan Hong Nguyen | 15.04.2021 | Gustav Webersvej 11, 3520 Farum |
Marianne Bode | 01.12.2022 | Bomhusvej 16B, 2100 København Ø |
Aktive virksomheder: (14) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
Ansgarfonden af 1979 | 11636187 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Ansgarstiftelsens fond til fordel for trængende personer | 11582737 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Arkejendom | 41654627 | Aktiv | Almindelig rengøring i bygninger (812100) |
CARITAS DANMARK | 29439915 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Copenhagen City School S/I | 18592177 | Aktiv | Folkeskoler o.lign. (852010) |
Den Katolske Kirke i Danmark - Ansgarstiftelsen | 67791819 | Aktiv | Religiøse institutioner og foreninger (949100) |
E/F NØRREBROGADE 27 | 43465546 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
Ejerforeningen GLK 15 | 37554480 | Aktiv | Andre organisationer og foreninger i.a.n. (949900) |
FONDEN HOFFMANNS MINDE | 11616100 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
KATOLSK FORLAG | 15634456 | Aktiv | Udgivelse af bøger (581100) |
Karen T | 28270712 | Aktiv | Selvstændigt udøvende scenekunstnere (900120) |
SPROGLÆRER EVA TRIERS MINDELEGAT | 18388782 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
STIFTELSEN MARIAHJEMMET | 12700717 | Aktiv | Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold i.a.n. (889990) |
defreitas.dk/boris de freitas | 26510996 | Aktiv | Produktion af tv-programmer (591120) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
27.11.2003 | 4,08 (km) | Bredgade 69A, 1260 København K | Gammel Kongevej 15, 1610 København V |
17.08.2009 | 0,13 (km) | Gammel Kongevej 15, 1610 København V | Vesterbrogade 33, 1620 København V |
01.01.2022 | 0,13 (km) | Vesterbrogade 33, 1620 København V | Gammel Kongevej 15, 1610 København V |
Ansgarfonden af 1979. |
Sidst opdateret den 25.10.2002 og angivet som gældende fra 25.10.2002 (7999 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
AN Service v/Lars Ploug Nielsen | 34020027 |
Ansgaard ApS | 38491717 |
Ansgar | 30237617 |
Ansgar Development | 35579915 |
Ansgarfonden af 1979 | 11636187 |
ANSGARHJEMMET | 16036870 |
Ansgar Holding ApS | 41948884 |
Ansgarhus Motel ApS | 27504884 |
ANSGAR KIRKE | 12406819 |
Ansgarkirkens Menighedspleje | 36576278 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Søren Stig Sørensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Peter Løgstrup(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden. | 15 | 0 | 0 | 4 | 16 | 28 |
Henning-Olaf Fink-Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Niels Engelbrecht(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Marianne Bode(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mathilde Elisabeth Riemann(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jacob Bang(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Benedikte Susanne Hoyos(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Phuc Phan Hong Nguyen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 21 % | 0 % | 0 % | 4 % | 19 % | 56 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Søren Stig Sørensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 1 |
Peter Løgstrup(virk.: 63) Ikke aktiv i virksomheden | 19 | 13 | 9 | 42 |
Henning-Olaf Fink-Jensen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 0 | 0 | 2 |
Niels Engelbrecht(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 5 |
Marianne Bode(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 4 |
Mathilde Elisabeth Riemann(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 3 |
Jacob Bang(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Benedikte Susanne Hoyos(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 0 | 5 |
Phuc Phan Hong Nguyen(virk.: 1) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Sum | 24 | 13 | 10 | 66 |
Pct. | 21 % | 12 % | 9 % | 58 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |