Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Karin Sundberg | 19.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Christian Axel Sundberg | 19.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niels Jørgen Kornerup | 19.03.2024 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jakob Lund Poulsen | 31.12.2015 | 21.06.2023 | formand |
Christian Axel Sundberg | 08.12.2008 | 21.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Karin Sundberg | 04.07.1989 | 21.06.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jakob Lund Poulsen | 04.07.1989 | 30.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Erik Albert Sundberg | 04.07.1989 | 25.03.2008 | bestyrelsesmedlem |