Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Peter Gath | 20.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Søren Brinkmann | 20.01.2023 | formand |
Henrik Flintsø | 26.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bent Flintsø | 22.09.2005 | 26.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Sigurdur Stefan Scheving Sigurjonsson | 09.06.1999 | 20.01.2023 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kristian Skov Sørensen | 09.06.1999 | 19.01.2023 | formand |
Margrethe Sigurjonsson | 18.03.1986 | 22.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Erik Hjortshøj | 18.03.1986 | 09.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Irene Norma Slawecki | 18.03.1986 | 09.06.1999 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Lund | 18.03.1986 | 24.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
Hans Jørgen Peder Jensen | 18.03.1986 | 14.06.1989 | bestyrelsesmedlem |