Sektion (alle) | |||||||
Kvartalsbeskæftigelse | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Navne | ||||
Årsbeskæftigelse | Virksomhedsform |
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2011-03-30)
Den 2007-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Adelgade 49, 5400 Bogense (offentliggjort 2008-01-23)
Den 2007-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vestergade 33, 5000 Odense C (offentliggjort 2008-01-23)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-01-03 tilføjes Navne: Direktør L. Bechs Legat for unge Mennesker fra Hårslev sogn (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2002-01-02 tilføjes Navne: Direktør L. Bechs Legat (offentliggjort 2008-01-23)
Den 2002-01-02 fjernes Navne: Direktør L. Bechs Legat (offentliggjort 2008-01-23)
Den 2002-01-01 fjernes Navne: DIREKTØR L. BECHS LEGAT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1901-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vestergade 33, 5000 Odense C (offentliggjort 2008-01-23)
Den 1901-01-01 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Navne: DIREKTØR L. BECHS LEGAT (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)