Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Steen Hansen | 28.12.1984 | 19.06.1996 | direktion |
Flemming Snoer Christensen | 28.12.1984 | 10.12.1993 | direktion |
Peter Lundmark Jensen | 28.12.1984 | 21.06.1990 | direktion |
Jannik Otto Hansen | 28.12.1984 | 27.08.1988 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Snoer Christensen | 28.12.1984 | 19.06.1996 | bestyrelse |
Søren Steen Hansen | 28.12.1984 | 19.06.1996 | bestyrelse |
Susanne Bloch Hansen | 28.12.1984 | 19.06.1996 | bestyrelse |
Rolf Lindegaard Gregersen | 28.12.1984 | 10.12.1993 | bestyrelse |
Erik Rasmussen | 28.12.1984 | 10.12.1993 | bestyrelse |
Poul Emil Hindevad | 28.12.1984 | 10.12.1993 | bestyrelse |
Torben Pedersen | 28.12.1984 | 10.12.1993 | suppleant |
Torben Pedersen | 28.12.1984 | 21.06.1990 | bestyrelse |
Birgit Merete Lemvigh | 28.12.1984 | 21.06.1990 | bestyrelse |
Erik Christian Gerved | 28.12.1984 | 21.06.1990 | suppleant |
Niels Wøldiche | 28.12.1984 | 17.10.1989 | bestyrelse |
Torben Wilkenschildt | 28.12.1984 | 17.10.1989 | bestyrelse |