Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torben Petersen | 29.09.2015 | formand |
Charlot Petersen | 08.12.1987 | bestyrelsesmedlem |
Karen Margrethe Pedersen | 08.12.1987 | bestyrelsesmedlem |
Suzanne Barbara Maare | 08.12.1987 | bestyrelsesmedlem |
Preben Maare | 08.12.1987 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Torben Petersen | 24.11.2006 | 28.09.2015 | suppleant |
Aase Nielsen | 21.11.2006 | 25.08.2016 | suppleant |
Torben Mikael Forsberg | 09.09.1999 | 24.11.2006 | suppleant |
Henrik Thorkild Maare | 08.12.1987 | 25.08.2016 | suppleant |
Henrik Petersen | 08.12.1987 | 25.08.2016 | suppleant |
Ib Berg Nielsen | 08.12.1987 | 29.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lis Høffner Nielsen | 08.12.1987 | 29.09.2015 | suppleant |
Michael Bruhn | 08.12.1987 | 24.11.2006 | suppleant |
Karen Margrethe Pedersen | 08.12.1987 | 09.09.1999 | suppleant |
Erik Halling | 08.12.1987 | 09.09.1999 | suppleant |
Povl Sigurd Holm-Jørgensen | 08.12.1987 | 12.01.1996 | bestyrelsesmedlem |
Frantz Palludan | 08.12.1987 | 12.01.1996 | suppleant |