Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Marie Fasmer | 30.01.2009 | Carl Bernhards Vej 7, 1817 Frederiksberg C |
Anne Kristine Grosbøll | 16.09.2011 | Niels W. Gades Gade 23, 2100 København Ø |
Simon Agerlin Lund | 01.08.2016 | Niels Neergaards G 3, 2300 København S |
Helle Holmsgaard | 31.03.2017 | Høje Skodsborgvej 22, 2942 Skodsborg |
Ditte Lise Juul Pedersen | 11.01.2018 | Degnehusene 49, 2620 Albertslund |
Anne Bjørkmann | 01.11.2018 | Abildgaardsvej 6, 2830 Virum |
Aktive virksomheder: (10) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ASTL Holding ApS | 40778071 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DISPOSITIONSFOND FOR DE KGL. BLINDEINSTITUTTER | 11698182 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
FORLAGSDIREKTØR P LINDHOLT OG HUSTRU FRU LINDHOLDTS LEGAT TIL FORDEL FOR SVAGSYNEDE | 20669233 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Forældre og Sorg - Landsforeningen Spædbarnsdød | 16020648 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
GÅRDEJER CARL OVE PEDERSENS FOND FOR BLINDE BØRN OG UNGE | 11609309 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
HEINRICH OG ELSA SCHRØDERS MINDELEGAT | 20251441 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDES FÆLLESFOND | 17815504 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
INSTITUTTET FOR BLINDE OG SVAGSYNEDES REJSEFOND | 17797573 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Inspektør Mogens Klindt og kunsthåndværker Villy Olsens rejselegat (fond) for unge eller yngre synshandicappede | 30712293 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
TEKNOLOGIFONDET | 11674577 | Aktiv | Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (889910) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
15.05.2019 | 0,00 (km) | Rymarksvej 1, 2900 Hellerup | Rymarksvej 1, 2900 Hellerup |
GÅRDEJER CARL OVE PEDERSENS FOND FOR BLINDE BØRN OG UNGE. |
Sidst opdateret den 12.03.2015 og angivet som gældende fra 01.01.1901 (45195 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
GÅRDEJER CARL JØRGEN BARGUM | 14306528 |
GÅRDEJER CARL JØRGEN MØLLER | 21838314 |
GÅRDEJER CARLO DAMKJÆR BAK | 78094257 |
GÅRDEJER CARLO MALTHA NIELSEN | 10708575 |
GÅRDEJER CARL OVE PEDERSENS FOND FOR BLINDE BØRN OG UNGE | 11609309 |
GÅRDEJER CARL ROSENKÆR NIELSEN | 15733608 |
GÅRDEJER CARL STENHOLM LARSEN | 84247219 |
GÅRDEJER CARSTEN CHRISTENSEN | 99167459 |
GÅRDEJER CARSTEN EBDRUP | 13285233 |
GÅRDEJER CARSTEN F LARSEN | 17159275 |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Anne Kristine Grosbøll(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
Simon Agerlin Lund(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Helle Holmsgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Susanne Strunck(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Anne Bjørkmann(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Ditte Lise Juul Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marie Fasmer(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 100 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Anne Kristine Grosbøll(virk.: 9) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 8 |
Simon Agerlin Lund(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 2 | 6 |
Helle Holmsgaard(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 2 |
Susanne Strunck(virk.: 6) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 6 |
Anne Bjørkmann(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 1 | 1 |
Ditte Lise Juul Pedersen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 2 |
Marie Fasmer(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 0 | 0 | 6 |
Sum | 0 | 0 | 5 | 31 |
Pct. | 0 % | 0 % | 14 % | 86 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |