Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Bestyrelse | xbrl | Beliggenhedsadresse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Navne | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | Virksomhedsstatus |
Den 1998-06-02 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: IPA HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2024-06-17 tilføjes Bestyrelse: Christian Guldbæk Smith (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-17 fjernes Bestyrelse: Valdemar Smith (formand) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-20 tilføjes Bestyrelse: Valdemar Smith (formand) (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2022-05-20 fjernes Bestyrelse: Else Smith (formand) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-19 fjernes Bestyrelse: Valdemar Smith (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Petersens Vej 9, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2020-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacob Petersens Vej 9, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2019-05-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Petersens Vej 9, 9240 Nibe (offentliggjort 2020-02-26)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Jacob Petersens Vej 9, 9240 Nibe (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-24 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-18)
Den 2017-05-23 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-08-17 tilføjes Bestyrelse: Else Smith (formand) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2015-08-16 fjernes Bestyrelse: Else Smith (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-23 tilføjes Bestyrelse: Laurits Toft (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-05-23 fjernes Bestyrelse: Jens Jacob Borregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-21)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2007-05-14 tilføjes Formål: Fondens formål skal være indenfor de i nærværende fundats afstukne grænser, at medvirke ved en fortsættelse og udvidelse af driften i A/S J. Petersens Beslagfabrik, Nibe - i hvilket selskab fonden ejer halvdelen af aktiekapitalen. Det er stifternes hensigt ved oprettelsen af denne fond bedst muligt, som aktionær at sikre den fortsatte eksistens af A/S J. Petersens Beslagfabrik, Nibe. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-14 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-14 tilføjes Vedtægter: 2007-05-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jacob Petersens Vej 9, 9240 Nibe (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: J Petersens Vej 9, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2004-09-14)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: J Petersens Vej 9, 9240 Nibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: I.P.A.-FONDEN. NIBE - STIFTET AF FAMILIEN VALDEMAR SMITH (offentliggjort 2015-03-12)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapital (Kapital): 15.573.830,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-24 tilføjes Bestyrelse: Jens Jacob Borregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1994-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1994-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-24 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-24 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-24 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1995-02-24 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-02-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-23 tilføjes Kapital (Kapital): 8.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-03-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)