Sektion (alle) | |||||||
Hvidhvask | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Navne | ||||
Hovedbranche | Virksomhedsform |
Den 2021-07-01 tilføjes Hvidhvask: OMFATTET (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 21, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 21, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-29 tilføjes Kontaktoplysninger: thau@km.dk (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-29 tilføjes Navne: Sognepræst C.C.Berthelsen og Hustru Elise D.Berthelsens fond for Lunde og Outrup menigheder (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2021-06-28 fjernes Navne: SOGNEPRÆST C.C.BERTHELSEN OG HUSTRU ELISE D.BERTHELSEN FØDT TOMMERUPS LEGAT FOR LUNDE OG (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2014-01-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 21, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2021-07-01)
Den 2014-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 21, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2014-01-06 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2014-01-05 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 21, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2014-01-06)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 21, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2006-01-16)
Den 2005-08-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 21, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2006-01-16)
Den 2005-08-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 21, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lundtangvej 21, 6830 Nørre Nebel (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1901-01-01 tilføjes Navne: SOGNEPRÆST C.C.BERTHELSEN OG HUSTRU ELISE D.BERTHELSEN FØDT TOMMERUPS LEGAT FOR LUNDE OG (offentliggjort 2021-07-01)
Den 1901-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 90 (offentliggjort 2013-11-22)